Просмотров 98.7к. Обновлено 21.09.2022
Содержание
- Высшая должность в государстве
- 1917. Ленин Владимир Ильич
- 1924. Сталин Иосиф Виссарионович
- 1953. Маленков Георгий Максимилианович
- 1953. Хрущёв Никита Сергеевич
- 1964. Брежнев Леонид Ильич
- 1982. Андропов Юрий Владимирович
- 1984. Черненко Константин Устинович
- 1985. Горбачёв Михаил Сергеевич
Высшая должность в государстве
За время существования Советского Союза было всего восемь руководителей СССР, являющихся одними из самых известных личностей не только в Советском государстве, но и за его пределами, это: Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Никита Хрущёв, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко, Михаил Горбачёв. После смерти создателя СССР Владимира Ленина, высшая должность в Коммунистической Партии стала фактически высшей руководящей государственной должностью в СССР. Формально высшим органом власти в СССР, начиная с 1938 года, был Верховный Совет, однако в действительности ни Президиум, ни его Председатель не имели той власти, какая была у главы коммунистической партии.
22 апреля 1870 — 21 января 1924
Ленин Владимир Ильич (22 апреля 1870 – 21 января 1924) – руководитель РСФСР и СССР в должности Председателя Совета народных комиссаров РСФСР и СССР. Российский революционер, создатель РСДРП(б), организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года, основатель и первый руководитель СССР. Именно Ленин провозгласил курс на свержение буржуазии и переход власти к Советам. По его инициативе в 1918 году был заключён Брестский мир с Германией. Ленин был инициатором и одним из главных организаторов политики красного террора. Ленин запустил процесс реорганизации промышленности и социальной сферы России, способствовал развитию науки.
1924. Сталин Иосиф Виссарионович
18 декабря 1878 – 5 марта 1953
Сталин Иосиф Виссарионович (18 декабря 1878 – 5 марта 1953) – руководитель СССР в 1924-1953 гг. в должности Генерального секретаря ЦК ВКП(б) (КПСС). Российский революционер, участник Гражданской войны, председатель Государственного комитета обороны в 1941-1945 гг. В конце 20-х годов взял курс на форсированную индустриализацию, коллективизацию и построение плановой экономики, что обеспечило рост национального дохода. В период правления Сталина имели место массовые политические репрессии, некоторые народы подверглись тотальной депортации. Правление Сталина ознаменовано победой в Великой Отечественной войне. В 1949 году СССР стал ядерной сверхдержавой.
1953. Маленков Георгий Максимилианович
8 января 1902 — 14 января 1988
Маленков Георгий Максимилианович (8 января 1902 – 14 января 1988) – фактический руководитель СССР в 1953-1955 гг. в должности Председателя Совета Министров СССР (возглавив КПСС 7 сентября 1953 года реальным руководителем СССР стал Н. С. Хрущёв). Будучи соратником И. В. Сталина, Маленков принимал активное участие в репрессиях 30-х годов, имел прямое отношение к следствию по “Ленинградскому” и подобным делам, однако первым заговорил о культе личности Сталина. Способствовал устранению Берии и Ежова. Выступал за борьбу с привилегиями и бюрократизмом партийного и государственного аппарата. В 1957 году предпринял попытку смещения Хрущёва, в 1961 году исключён из КПСС.
1953. Хрущёв Никита Сергеевич
15 апреля 1894 — 11 сентября 1971
Хрущёв Никита Сергеевич (15 апреля 1894 — 11 сентября 1971) — руководитель СССР в 1953-1964 гг. в должности Первого секретаря ЦК КПСС. Участник Гражданской войны, участник Великой Отечественной войны, Первый секретарь ЦК КП(б) Украины в 1938-1947 гг. Инициатор ареста Берии, на XX съезде осудил культ личности Сталина. С именем Н.С. Хрущёва связывают период “оттепели” во внутренней и внешней политике. В период его руководства было подавлено Венгерское восстание (1956), разразился Карибский кризис (1962), СССР первым отправил человека в космос, началось массовое жилищное строительство. Отстранён от должности Первого секретаря ЦК КПСС 14 октября 1964 года на Пленуме ЦК.
1964. Брежнев Леонид Ильич
19 декабря 1906 — 10 ноября 1982
Брежнев Леонид Ильич (19 декабря 1906 — 10 ноября 1982) — руководитель СССР в 1964-1982 гг. в должности Генерального секретаря ЦК КПСС. Участник Великой Отечественной войны и Парада Победы. Период руководства Брежнева в СССР признан самым стабильным в социальном плане. Советский народ получал бесплатное образование и медицинское обслуживание, обеспечивался жильём. Однако зависимость от экспорта ресурсов, военные расходы и коррупция привели к застою в экономике. При Брежневе решительно подавлялось инакомыслие, были введены войска ОВД в Чехословакию (1968), началась Афганская война (1979). Во внешней политике Брежнев стремился к разрядке международной напряжённости.
1982. Андропов Юрий Владимирович
15 июня 1914 — 9 февраля 1984
Андропов Юрий Владимирович (15 июня 1914 — 9 февраля 1984) — руководитель СССР в 1982-1984 гг. в должности Генерального секретаря ЦК КПСС. Участник Великой Отечественной войны, председатель КГБ СССР в 1967-1982 гг. Под руководством Андропова КГБ существенно расширил свой контроль над обществом, усилились репрессии в отношении диссидентов. Во главе СССР Андропов начал борьбу за повышение экономической эффективности социалистической системы: принял жёсткие меры по укреплению трудовой дисциплины, провёл чистку партийного и государственного аппарата. В 1983 году началась подготовка «долгосрочной программы кардинальной перестройки управления народным хозяйством».
1984. Черненко Константин Устинович
24 сентября 1911 — 10 марта 1985
Черненко Константин Устинович (24 сентября 1911 — 10 марта 1985) — руководитель СССР в 1984-1985 гг. в должности Генерального секретаря ЦК КПСС. Черненко заявлял о необходимости модернизации экономики, однако уделял больше внимания организационно-пропагандистским мероприятиям, чем экономической ситуации в стране. При Черненко партийно-бюрократический аппарат был раздут до невероятных размеров. Экономика страны замедлилась, было закуплено колоссальное количество продовольствия и промышленных товаров. Наметилось потепление отношений с КНР, однако отношения с США оставались напряжёнными, в 1984 году СССР бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.
1985. Горбачёв Михаил Сергеевич
2 марта 1931 — 30 августа 2022
Горбачёв Михаил Сергеевич (2 марта 1931 — 30 августа 2022) — руководитель СССР в 1985-1991 гг. в должности Генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР (1990-1991). Первый и последний президент СССР. В январе 1987 г. на пленуме ЦК КПСС дал старт политике «перестройки», которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам, утрате монополии КПСС на власть и распаду СССР. Многочисленные реформы, призванные изменить советскую экономику в направлении рыночной модели хозяйствования, привели к глубокому экономическому кризису. Политика Горбачёва способствовала прекращению холодной войны, снятию «железного занавеса» и ослаблению ядерной угрозы. Были выведены советские войска из Афганистана. Лауреат нобелевской премия мира 1990 г.
Правители СССР в хронологическом порядке
Правители СССР в хронологическом порядке – это важная историческая справка о тех, кто руководил Советским Союзом на протяжении многих лет. Рассказываем, пользуйтесь!
Итак, высшим органом власти в СССР являлся Верховный Совет. Изначально на пост главнокомандующего назначался Председатель Совета, но с 1922 года утвердили ещё и пост генерального секретаря, которыми впоследствии и являлись иные руководители власти. Примечательно то, что выборы осуществлялись внутри, так сказать, системы и народ к этому никакого отношения не имел…
В этой статье мы представим самых известных государственных и политических деятелей, руководящих во времена эпохи Советского Союза, начиная с самых её истоков, а также расскажем о каждом из них вкратце:
Правители СССР Ленин Владимир Ильчич (1917-1924)
Всем известный исторический персонаж. Именно он являлся основателем СССР, а также руководителем и организатором Октябрьской революции 1917 года…помимо этого, конечно же, он запустил процессы развития социальной, промышленной и научной сферы Советского Союза. Биография Ленина В.И. – здесь
ПРАВИТЕЛИ СССР – ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН (1924-1953)
Легендарная персона… сильный, властный, целеустремленный. Изначально взял курс на становление экономики страны, её облагораживание. Период его правления славился многочисленными политическими событиями, а также ознаменовался победой в Великой Отечественной Войне. Народ уважал Сталина и даже боялся. В годы его руководства страной сформировался “культ личности” о котором чётко прописано в истории. Отдельная статья о жизни и смерти Иосифа Сталина на нашем сайте
НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ХРУЩЁВ (1953-1964)
С именем Никиты Хрущева связывают период так называемой “оттепели” во внешней и внутренней экономике страны… а также начало массового строительства жилья для заселения граждан. Что и говорить всего за десять лет правления Хрущёва тысячи жителей страны обрели крышу над головой. Отставка Хрущева пришлась на 13 октября 1964 года. Отдельная статья про Никиту Хрущева на нашем сайте
ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВ (1964-1982)
Период “эпохи застоя”. На самом деле самое стабильное время за всю историю Советского Союза. Народ получал образование, обеспечивался квадратными метрами жилья и также бесплатной медициной… В общем в период правления Брежнева всё было спокойно. Но вот конец 80х ознаменовался войной в Афганистане. Так же именно он положил начало правления лидеров достаточно преклонного возраста в последующем десятилетии, которые покидали этот мир на первых этапах своего главенства.
Отдельная статья про Леонида Ильича Брежнева – здесь
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРОПОВ (1982-1984)
Брежнев был очень стар. В 1982 году за власть разыгралась борьба между силовыми структурами СССР – МВД и КГБ. Победили “чекисты” и к власти пришел Андропов (подробнее об этом). За период двухлетнего правления провел чистку партийного и государственного аппарата, а также начал борьбу за повышение экономики страны и трудовой дисциплины. Биографию Юрия Андропова можно прочесть также на нашем сайте
КОНСТАНТИН УСТИНОВИЧ ЧЕРНЕНКО (1984-1985)
Особо ничего не изменилось, если не считать значительного замедления экономики страны. Отношения с КНР стали немного теплее, а вот с Америкой пришли к тому, что в 1984 году СССР бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анжелесе. Биография Константина Черненко в отдельной статье
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЁВ (1985-1991)
Своей знаменитой фразой “Лед тронулся, господа!” генеральный секретарь ЦК КПСС в итоге, возможно, напророчил разрушение Советского Союза… Именно в годы правления Горбачева случилась перестройка. Именно его политика привела к обрушению “железного занавеса” и окончанию “холодной войны”… Также именно Михаил Сергеевич стал первым президентом СССР… и последним. Отдельная статья про Михаила Горбачева на нашем сайте.
Другие статьи по теме “Люди СССР”
Правители СССР
Ленин 1917–1922
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870–1924) — пролетарский революционер-мыслитель, продолжатель дела Маркса и Энгельса, организатор КПСС, основатель Российской Федерации и СССР, автор многочисленных трудов по вопросам теории и практики социалистической революции и построению социализма. Подробнее »
Сталин 1922–1953
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879–1953) — один из руководящих деятелей КПСС, Советского государства. И. В. Сталин был участником революции 1905–1907 г.г. в Закавказье, активный участник подготовки и проведения Октябрьской революции 1917 г. С 1917 по 1922 г. он являлся наркомом по делам национальностей, с 1922 по 1934 г. — Генеральный секретарь, с 1934 г. — секретарь ЦК партии. В период Великой Отечественной войны И. В. Сталин был председателем Государственного комитета обороны, наркомом обороны, Верховным Главнокомандующим, являлся одним из организаторов антигитлеровской коалиции. Вместе с тем И. В. Сталин допускал политические ошибки, грубые нарушения законности. Культ личности И. В. Сталина был осуждён на XX съезде КПСС в 1956 г. Подробнее »
Маленков 1953–1955
Маленков Георгий Максимилианович (1902–1988) — политический деятель, Герой Социалистического Труда (1943). В 1939–46 и 1948–53 секретарь ЦК. В 1946–53 и 1955–57 заместитель председателя, в 1953–55 председатель Совета Министров СССР, одновременно в 1955–57 министр электростанций СССР. С 1957–61 на хозяйственной работе. Член ЦК КПСС в 1939–57, член Политбюро (Президиума) ЦК в 1946–57 (кандидат в 1941–46). Входил в ближайшее политическое окружение И. В. Сталина. Подробнее »
Хрущев 1955–1964
Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1970) — советский государственный и партийный деятель, член КПСС с 1918 г. Политработник гражданской и Великой Отечественной войн. С сентября 1953 г. — Первый секретарь ЦК КПСС, одновременно с 1958 по 1964 г.г. — председатель Совета Министров СССР. С деятельностью Н. С. Хрущёва связано развенчание культа личности Сталина и период «оттепели» в СССР. В 1964 г. он был освобождён от всех постов и находился на пенсии. Подробнее »
Брежнев 1964–1982
Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) — с 1966 по 1982 г. — Генеральный секретарь ЦК КПСС. Участник Великой Отечественной войны, где вёл политическую работу. С 1950 г. Л. И. Брежнев – первый секретарь ЦК КП Молдавии. С июня 1957 — член Президиума ЦК КПСС. С мая 1960 г. Л. И. Брежнев избран председателем Президиума Верховного Совета СССР, находился на этом посту до июня 1964, одновременно с июня 1963 — секретарь ЦК КПСС.
На октябрьском пленуме ЦК в 1964 он был избран Первым секретарём ЦК КПСС. В 1966 г. 23-й съезд КПСС восстановил должность Генерального секретаря ЦК КПСС, пленумом ЦК КПСС им был избран Леонид Ильич Брежнев. В 1977 г. вновь занял дожность председателя Президиума Верховного Совета СССР.
Правление Брежнева называют эпохой застоя. Подробнее »
Андропов 1982–1984
Андропов Юрий Владимирович (1914–1984) — советский государственный и партийный деятель. С 1982 по 1984 г. — Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС.
С 1973 по 1982 год — председатель Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР с 1967, генерал армии, Герой Социалистического Труда (1974).
В 1938–40 1-й секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ, в 1940–1944 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Карелии. В 1944–47 2-й секретарь Петрозаводского горкома, в 1947–51 2-й секретарь ЦК КП Карелии. В 1951–53 в аппарате ЦК КПСС. В 1953–57 посол СССР в ВНР. В 1957–1967 заведующий отделом ЦК КПСС. Член ЦК КПСС с 1961. В 1962–67 секретарь ЦК КПСС. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС в 1967–73. Депутат Верховного Совета СССР 3-го, 6–10-го созывов. В 1983–1984 — Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Подробнее »
Черненко 1984–1985
Черненко Константин Устинович (1911–1985) — советский партийный и государственный деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1984 по 1985 г., Герой Социалистического Труда (1976).
В 1941–43 секретарь Красноярского крайкома партии. В 1945–48 секретарь Пензенского обкома партии. В 1948–56 в аппарате ЦК КП Молдавии. В 1956–1960 работает в аппарате ЦК КПСС. В 1960–65 начальник Секретариата Президиума Верховного Совета СССР. С 1965 зав. отделом ЦК КПСС. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1966–71. Член ЦК КПСС с 1971. В 1976–1984 секретарь ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 7–11-го созывов. Подробнее »
Горбачев 1985–1991
Горбачёв Михаил Сергеевич (1931–2022) — с 1985 по 1991 г.г. — Генеральный Секретарь ЦК КПСС. Один из инициаторов Перестройки.
С 1955 по 1966 занимается комсомольской деятельностью в Ставрополе. В 1966–1970 г.г. — Первый секретарь Ставропольского горкома, в 1970–78 — 1-й секретарь Ставропольского крайкома КПСС. В 1978 избирается секретарем ЦК КПСС. В 1979 году — кандидат в члены Политбюро, с 1980 по 1991 — член Политбюро ЦК КПСС. В марте 1990 г. на Третьем съезде народных депутатов СССР был избран Президентом СССР. 25 декабря 1991 г. после Беловежского Соглашения ушёл в отставку. Подробнее »
См. также:
- Биографии выдающихся деятелей
- Номинальные главы СССР
- Главы правительства СССР
Похожие статьи:
Руководители СССР фамилии и даты в хронологическом порядке (Список)
Хронологическом таблица содержит всех руководителей СССР (Главы правительства, председатели ВЦИК, председатели совета), их фамилии, даты правления и занимаемые должности в государстве. Для полной информации также дана информация по руководителям современной России.
Руководители СССР |
даты правления |
Должность, уточнение |
Главы Временного правительства в 1917 году |
||
Львов Георгин Евгеньевич |
со 2 марта по 8 июля 1917 |
Князь. Председатель Совета министров — министр-председатель |
Керенский Александр Федорович |
с 8 июля по 25 октября 1917 |
Министр — председатель |
Руководители СССР (советской России) в 1917-1991 года |
||
А) Председатели ВЦИК (Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов рабочих. солдатских и крестьянских депутатов; после января 1918 г. — рабочих, крестьянских и казачьих депутатов: с июля 1918 г. — рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов) РСФСР в 1917-1922 гг. |
||
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович |
27 октября — 8 ноября 1917 |
Председатель ВЦИК |
Свердлов Яков Михайлович |
8 ноября 1917 — 16 марта 1919 |
Председатель ВЦИК |
Калинин Михаил Иванович |
18 марта 1919 — 19 июля 1938 |
Председатель ВЦИК |
Б) Председатели ЦИК (Центрального исполнительного комитета) СССР в 1922 — 1938 гг. |
||
Калинин Михаил Иванович |
30 декабря 1922 — 12 января 1938 |
Председатель ЦИК РСФСР |
Петровский Григорий Иванович |
30 декабря 1922 — 12 января 1938 |
Председатель ЦИК Украинская ССР |
Червяков Александр Григорьевич |
30 декабря 1922 — 16 июня 1937. |
Председатель ЦИК Белорусская ССР, застрелился |
Нариманов Нариман |
30 декабря 1922 — 19 марта 1925 |
Председатель ЦИК Закавказская федерация, умер |
Мусабеков Газанфар |
21 мая 1925 — 29 июня 1937 |
Председатель ЦИК Закавказская федерация, репрессирован |
Ходжаев Файзула |
20 мая 1925 — 17 июня 1937 |
Председатель ЦИК Узбекская ССР, репрессирован |
Айтаков Недирбай |
25 февраля 1925 — 1937 |
Председатель ЦИК Туркменская ССР, репрессирован |
Максум Нусратулло |
8 декабря 1929 — 4 января 1934 |
Председатель ЦИК Таджикская ССР |
Рахимбаев Абдулла |
4 января 1934 — 1937 |
Председатель ЦИК Таджикская ССР, репрессирован |
В) Председатели Президиума Верховного Совета СССР в 1938 — 1989 гг. |
||
Калинин Михаил Иванович |
12.01.1938 — 12.03.1946 |
|
Шверник Николай Михаилович |
12.03.1946 — 15.03.1953 |
|
Ворошилов Климент Ефремович |
15.03.1953 — 7.05.1960 |
|
Брежнев Леонид Ильич |
7.05.1960 — 15.07.1964 16.06.1977 — 10.11.1982 |
умер |
Микоян Анастас Иванович |
15.07.1964 — 9.12.1965 |
|
Подгорный Николай Викторович |
9.12.1965 — 16.06.1977 |
|
Андропов Юрий Владимирович |
16.06.1983 — 9.02.1984 |
умер |
Черненко Константин Устинович |
11.04.1984 — 10.03.1985 |
умер |
Громыко Андрей Андреевич |
2.07.1985 — 30.09.1988 |
|
Горбачев Михаил Сергеевич |
1.10.1988 — 25.05.1989 |
|
Г) Председатели Верховного Совета СССР в 1989 -1991 гг. |
||
Горбачев Михаил Сергеевич |
25.05.1989 — 15.03.1990 |
Председатели Верховного Совета СССР |
Лукьянов Анатолий Иванович |
15.03.1990 — 26.08.1991 |
Председатели Верховного Совета СССР |
Горбачев Михаил Сергеевич |
15.03.1990 — 25.12.1991 |
Президент СССР |
Е) Главы советского правительства (председатели Совета народных комиссаров с 26.10.1917 г. по 15.03.1946 г., председатели Совета министров с 15.03.1946 г. по 14.01.1991. председатели Кабинета министров с 14.01.1991 г. по 24.08.1991 г. и Комитета оперативного управления народным хозяйством с 24.08.1991 г.) |
||
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич |
26.10.1917 — 21.01.1924 |
умер |
Рыков Алексей Иванович |
2.02.1924- 19.12.1930 |
|
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович |
19.12.1930 — 6.05.1941 |
|
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович |
6.05.1941 — 5.03.1953 |
умер |
Маленков Георгий Максимилианович |
6.03.1953 — 8.02.1955 |
|
Булганин Николай Александрович |
8.02.1955 — 27.03.1958 |
|
Хрущев Никита Сергеевич |
27.03.1958 — 15.10.1964 |
|
Косыгин Алексей Николаевич |
15.10.1964 — 23.10.1980 |
|
Тихонов Николай Александрович |
23.10.1980-27.09.1985 |
|
Рыжков Николай Иванович |
27.09.1985 -26.12.1990 |
|
Павлов Валентин Сергеевич |
14.01.1991 — 22.08.1991 |
|
Силаев Иван Степанович |
24.08.1991 — 19.12.1991 |
|
Ж) Генеральные секретари ЦК РКП (б) — ВКП (б) — КПСС: |
||
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович 3.04.1922 — 5.03.1953, умер |
3.04.1922 — 5.03.1953 |
умер |
Хрущев Никита Сергеевич |
7.09.1953 — 14.10.1964 |
|
Брежнев Леонид Ильич |
14.10.1964 — 10.11.1982 |
умер |
Андропов Юрий Владимирович |
12.11.1982 — 9.02.1984 |
умер |
Черненко Константин Устинович |
13.02.1984 — 10.03.1985 |
умер |
Горбачев Михаил Сергеевич |
11.03.1985 — 24.08.1991 |
|
Руководители современной России с 1991 (СССР прекратил свое существование 8 декабря 1991 г.) |
||
А) Президент Российской Федерации (первые выборы 12 нюня 1991 года) |
||
Ельцин Борис Николаевич |
12.06.1991 — 31.12.1999 |
Президент РФ |
Путин Владимир Владимирович |
31.12.1999 — 07.05.2000 |
Исполняющий обязанности президента РФ |
Путин Владимир Владимирович |
07.05.2000 — 07.05.2004 |
Президент РФ |
Путин Владимир Владимирович |
07.05.2004 — 07.05.2008 |
Президент РФ |
Медведев Дмитрий Анатольевич |
7 мая 2008 — 7 мая 2012 |
Президент РФ |
Путин Владимир Владимирович |
07.05.2012 — 07.05.2018 |
Президент РФ |
Путин Владимир Владимирович |
07.05.2018 — по текущий день |
Президент РФ |
Б) Председатели Верховного Совета РСФСР (после распада СССР высшим законодательным органом страны до событии 3-4 октября 1993 г. являлся Верховный Совет РСФСР) |
||
Хасбулатов Руслан Имранович |
28.10.1991 —21.09.1993 |
|
В) Председатели палат Федерального собрания РФ ( по Конституции РФ. принятой 12 декабря 1993 г., высшим законодательным органом страны стало Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной думы) |
||
Рыбкин Иван Петрович |
14.01.1994 — 17.01.1996 |
председатель Государственной думы |
Селезнев Геннадий Николаевич |
17.01.1996 — 10.2003 |
председатель Государственной думы |
Грызлов Борис Вячеславович |
с 29.12.2003 |
председатель Государственной думы |
Шумейко Владимир Филиппович |
13.01.1994 — 17.01.1996 |
председатель Совета Федерации |
Строев Егор Семенович |
17.01.1996 — 12.2001 |
председатель Совета Федерации |
Миронов Сергей Михайлович |
с 05.12.2001 |
председатель Совета Федерации |
Г) Председатели Совета министров РФ |
||
Ельцин Борис Николаевич. 6.11.1991 — 15.06.1992 |
06.11.1991 — 15.06.1992 |
Председатели Совета министров РФ |
Гайдар Егор Тимурович |
и.о. 15.06 — 15.12.1992 |
Председатели Совета министров РФ |
Черномырдин Виктор Степанович |
14.12.1992 — 23.03.1998 и.о. 23.08 — 10.09.1998 |
Председатели Совета министров РФ |
Кириенко Сергей Владиленович |
и.о. 23.03 — 24.04.1998 24.04 — 23.08.1998 |
Председатели Совета министров РФ |
Примаков Евгений Максимович |
и.о. 10-11.09.1998 11.09.1998 — 12.05.1999 |
Председатели Совета министров РФ |
Степашин Сергей Вадимович |
и.о. 12.05 — 19.05.1999 19.05 — 09.08.1999 |
Председатели Совета министров РФ |
Путин Владимир Владимирович |
и.о. 9.08. — 16.08.1999 16.08.1999 — 07.05.2000 |
Председатели Совета министров РФ |
Касьянов Михаил Михайлович |
и.о. 7.05 — 17.05.2000 с 17.05.2000 |
Председатели Совета министров РФ |
Фрадков Михаил Ефнмиовнч |
и.о. с 5.03.2004, с 03.2004 |
Председатели Совета министров РФ |
_______________
Источник информации: Отечественная история. Справочные материалы / Спб. — 2004.
Руководители Союза Советских Социалистических Республик с 1989 по 1991 гг.
Горбачев Михаил Сергеевич (2 марта 1931, с.Привольное Красногвардейского района Ставропольского края) 1 октября 1988 — 25 мая 1989 – Председатель Президиума Верховного Совета СССР 25 мая 1989 — 15 марта 1990 – Председатель Верховного Совета СССР 15 марта 1990 — 25 декабря 1991 – Президент Союза Советских Социалистических Республик Из крестьян. Вступил в ряды ВЛКСМ в 1946. Студентом Московского государственного университета вступил в КПСС в 1952. После окончания университета на комсомольской и партийной работе в Ставропольском крае. С сентября 1966 по август 1968 первый секретарь Ставропольского горкома и второй секретарь Ставропольского крайкома (август 1968 — апрель 1970). В апреле 1970 избран первым секретарем Ставропольского крайкома. Член ЦК КПСС (1971-1991), в 1978 утвержден секретарем ЦК (27 ноября 1978 — 11 марта 1985). Кандидат в члены Политбюро (27 ноября 1979 — 21 октября 1980), членом Политбюро ЦК КПСС с 21 октября 1980 по 24 августа 1991. 11 марта 1985 Пленумом ЦК избран Генеральным секретарем ЦК КПСС (11 марта 1985 — 24 августа 1991). В 1988 произвел серьезные кадровые изменения в Политбюро и настоял на отставке многих партийных функционеров преклонного возраста. 1 октября 1988 избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР. После принятия поправок к Конституции 1-ый Съезд народных депутатов СССР избран 25 мая 1989 Председателем Верховного Совета СССР. III-й Съездом народных депутатов СССР 14 марта 1990 избран первым Президентом СССР. 24 августа 1991 сложил полномочия Генерального секретаря ЦК и вышел из КПСС. После денонсации Союзного договора 1922 года Представителями РСФСР, Украины и Белоруссии 8 декабря 1991 и подписанием протокола о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) объявил о своей отставке с поста Президента СССР в телевизионном обращении 25 декабря 1991.
Лукьянов Анатолий Иванович Родился 7 мая 1930 года в г. Смоленске. Отец — Лукьянов Иван Федорович (1906 г. рожд.). Мать — Николаева Екатерина Петровна (1906 г. рожд.). Супруга — Лукьянова Людмила Дмитриевна (род. 23.06.1931 г.). Дочь — Лукьянова Елена Анатольевна (род. 27.06.1958 г.). Во время Великой Отечественной войны работал на оборонном заводе «Арсенал» (1943-1944 гг.). В 1948 году поступил на юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1953 по 1956 гг. был аспирантом и, одновременно, преподавателем теории государства и права. С 1961 по 1976 гг. — старший референт, заместитель заведующего отделом Президиума Верховного Совета по вопросам работы Советов. В 1976 — 1977 гг. — консультант Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. С 1977 г. — начальник Секретариата Президиума Верховного Совета СССР. С января 1983 г. — заместитель заведующего, а затем заведующий Общим отделом ЦК КПСС. В сентябре 1988 г. — кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. С 1985 года — депутат Верховного Совета РСФСР, с 1987 г. — депутат Верховного Совета СССР. В октябре 1988 г. — первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. В 1989 году стал народным депутатом СССР от Коммунистической партии Советского Союза. На первом съезде народных депутатов СССР вошел в состав Верховного Совета СССР. В марте 1989 г. избран Первым заместителем Председателя Верховного Совета СССР. В марте 1990 года избран Председателем Верховного Совета СССР и проработал в этой должности до 26 августа 1991 года. 29 августа 1991 г. арестован по ‘делу ГКЧП’, которое было прекращено в связи с постановлением Государственной Думы от 23 февраля 1994 года ‘Об объявлении политической и экономической амнистии’. В декабре 1993 года избран депутатом Государственной Думы ФС РФ первого созыва. В декабре 1995 года вновь избран в состав Государственной Думы ФС РФ второго созыва от Смоленского избирательного округа ? 169 Смоленской области. С января 1996 г. — председатель Комитета Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе. Доктор юридических наук. Член Союза писателей Российской Федерации с 1993 года. Действительный член Международной Академии информатизации. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени (1960 г.), Орденом Октябрьской Революции (1970 г.), а также 10 другими советскими и зарубежными наградами. А. И. Лукьянову принадлежат исследования в области теории государства и права, конституционного права и сравнительного права. Опубликовал более 200 научных работ, в том числе монографии, учебники и статьи. Среди важнейших: «Государство и общественные организации» (1959 г.), «Развитие законодательства о советских представительных органах» (1978 г.); учебники: «Теория государства и права», «Государственное право», «История государства и права», «Проблемы систематизации и кодификации законодательства». Кроме того является автором 10 поэтических сборников. Владеет английским, немецким и латинским (со словарем) языками.
Электронная книга «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА В РОССИИ В 1906-2006 ГОДЫ» Стенограммы заседаний и другие документы.; Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Федеральное архивное агентство; Информационная компания «Кодекс»; ООО «Агора АйТи»; Базы данных компании «Консультант Плюс»; ООО «НПП «Гарант-Сервис».